Elim. |
Act. |
Alta |
Licencia |
Nombre completo |
Usuario |
Contraseña |
TOKEN |
E-mail |
Organización |
Administrador |
| | 16/04/2024 | 16/04/2999 | Juan Pedro Cerro Martínez | jcerrom | | | investigador.tic@gmail.com | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |
| | 16/04/2024 | 31/12/2999 | Administrador | admin | | | jcerrom@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya | |
| | 18/04/2024 | 31/03/2025 | Teresa Romeu Fontanillas | tromeu | | | tromeu@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |
| | 18/04/2024 | 31/03/2025 | Antoni Meseguer Artola | ameseguer | | | ameseguer@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |
| | 18/04/2024 | 31/03/2025 | Javier Luis Cánovas Izquierdo | jcanovasi | | | jcanovasi@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |
| | 18/04/2024 | 31/03/2025 | Mar Sabadell i Bosch | msabadell | | | msabadell@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |
| | 18/04/2024 | 31/03/2025 | Montse Guitert Catasús | mguitert | | | mguitert@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |
| | 15/09/2024 | 31/03/2025 | Francesc Duran | fduranv | | | fduranv@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |
| | 15/09/2024 | 31/03/2025 | Albert Balada | abalada | | | abalada@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |
| | 15/09/2024 | 31/03/2025 | Esteve Gené | egenep | | | egenep@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |
| | 15/09/2024 | 31/03/2025 | Maribel Jové | mjoveg | | | mjoveg@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |
| | 15/09/2024 | 31/03/2025 | Anna Sordé | asorde | | | asorde@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |
| | 15/09/2024 | 31/03/2025 | Neus Burch | nburch | | | nburch@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |
| | 15/09/2024 | 31/03/2025 | Sandra Aguirre | saguirreh | | | saguirreh@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |
| | 15/09/2024 | 31/03/2025 | Gerardo Meneses | gmeneses | | | gmeneses@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |
| | 15/09/2024 | 31/03/2025 | Gemma Benet Farrús | gbenetf | | | gbenetf@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |
| | 15/09/2024 | 31/03/2025 | Manel Ramon | mramonm | | | mramonm@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |
| | 15/09/2024 | 31/03/2025 | Joan Padrós Rodríguez | jpadrosrod | | | jpadrosrod@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |
| | 15/09/2024 | 31/03/2025 | Roser Viladot Aguayo | rviladot | | | rviladot@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |
| | 15/09/2024 | 31/03/2025 | Vanessa Núñez | vnunezji | | | vnunezji@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |
| | 15/09/2024 | 31/03/2025 | Carlos Molina Solano | cmolinas | | | cmolinas@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |
| | 15/09/2024 | 31/03/2025 | Raül Batallé García | rgarciab | | | rgarciab@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |
| | 15/09/2024 | 31/03/2025 | Edgar Esterli Sanhelly | esanllehy | | | esanllehy@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |
| | 15/09/2024 | 31/03/2025 | Enric Gil García | egil | | | egil@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |
| | 15/09/2024 | 31/03/2025 | Ramon Alemany Leira | ralemany | | | ralemany@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |
| | 16/09/2024 | 31/03/2025 | Xavier Planes | xplanes | | | xplanes@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |
| | 16/09/2024 | 31/03/2025 | Ignasi Sebastià | isebastia | | | isebastia@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |
| | 16/09/2024 | 31/03/2025 | Carlos Molina | cmolinamo | | | cmolinamo@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |
| | 16/09/2024 | 31/03/2025 | Maria Carmen Soler Pagan | msolerpag | | | msolerpag@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |
| | 19/09/2024 | 31/03/2025 | Janneth Alexandra Chicaiza Espinosa | jachicaiza | | | jachicaiza@uoc.edu | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | |